Entreprise : ECURIE DU GAVE SARL - SIREN 441 358 827
Identité
Dénomination
ECURIE DU GAVE SARL
SIREN (siège)
441 358 827
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2007
Début d’activité
01/08/2007
Date de fin de la personne morale
24/10/2101
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation de la carrière de chevaux de courses dont la société peut avoir la propriété entière ou partielle, ou la location, ainsi que l'élevage.
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Capital social
63157 EUR
Adresse du siège
LE TUZAN 32720 GEE-RIVIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT ERIC , ANDRE , NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Tournefeuille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
44135882700026
Enseigne
ECURIE DU GAVE
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Exploitation de la carrière de chevaux de courses dont la société peut avoir la propriété entière ou partielle, ou la location, ainsi que l'élevage.
Autres Activités
Exploitation de la carrière de chevaux de courses dont la société peut avoir la propriété entière ou partielle, ou la location, ainsi que l'élevage.
Adresse
LE TUZAN
32720 , GEE-RIVIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2002
Siret
44135882700018
Code APE
927C
Adresse
10 RUE DU GAVE
64510 , BORDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2411
Date d'ajout
18/08/2011
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 28/02/2010 : Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/10
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3094
Date d'ajout
25/10/2010
Description
Changement de Gérant à compter du 05/10/2010 : - Partant : DUPONT Robert, Gérant - Nouveau : DUPONT Eric, Gérant
Numéro d'observation
3068
Date d'ajout
03/12/2009
Description
Augmentation du capital social à compter du 26/09/2009: Ancien montant : 27 126 Euros Nouveau montant : 63 157 Euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).