Entreprise : CUMA "D'ENTRE ROCHES" A DAVAYE - SIREN 441 193 166
Identité
(Entreprise radiée le 27/11/2019)
Dénomination
CUMA "D'ENTRE ROCHES" A DAVAYE
Sigle
CUMA
SIREN (siège)
441 193 166
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2002
Date de fin de la personne morale
13/03/2101
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Adresse du siège
MAIRIE 71960 DAVAYE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRESSAND NATHALIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Davayé
Nom, Prénom(s)
CHAVET PASCAL , THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Davayé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/01/2002
Siret
44119316600010
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
71960 , DAVAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/003172
Date d'ajout
14/07/2018
Description
Modification relative aux dirigeants : RENOUD GRAPPIN Pascal nom d'usage : RENOUD GRAPPIN Pascal n'est plus président SAUMAIZE Guy nom d'usage : SAUMAIZE Guy n'est plus administrateur CHAVET Pascal Thierry nom d'usage : CHAVET Pascal n'est plus administrateur CHAVET Pascal Thierry nom d'usage : CHAVET Pascal devient liquidateur DESHAIRS Jean Loup nom d'usage : DESHAIRS Jean n'est plus administrateur RENOUD GRAPPIN Didier Bruno nom d'usage : RENOUD GRAPPIN Didier n'est plus administrateur LARDET Jean Jacques Lucien nom d'usage : LARDET Jean n'est plus administrateur BRESSAND Nathalie nom d'usage : BRESSAND Nathalie n'est plus administrateur BRESSAND Nathalie nom d'usage : BRESSAND Nathalie devient liquidateur CURIS Frederic Marie Herve nom d'usage : CURIS Frederic n'est plus administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/003172
Date d'ajout
14/07/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 22/06/2018 - Siège de la liquidation : MAIRIE 71960 DAVAYE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Exploitant Agricole
Numéro d'observation
F18/003172
Date d'ajout
14/07/2018
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 22/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 11 mars 2002 -No A553 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 08 février 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).