Entreprise : A.I.M. (ASSET INVEST MANAGEMENT) - SIREN 441 040 029
Identité
Dénomination
A.I.M. (ASSET INVEST MANAGEMENT)
SIREN (siège)
441 040 029
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2002
Date de fin de la personne morale
24/02/2101
Forme juridique
Autre société civile
Capital minimum
40000 EUR
Adresse du siège
231 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WOTLING MARIE-FRANCE
Nom d'usage
REYNAUD MARIE-FRANCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-Mury-Monteymond
Nom, Prénom(s)
REYNAUD ERIC , THIERRY , LOUIS
Nom d'usage
REYNAUD ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Mury-Monteymond
Nom, Prénom(s)
ROSSET PIER-ALBERT , YVAN , JEAN
Nom d'usage
ROSSET PIER-ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
REY JEAN-PIERRE , MELCHIOR , ANDRE
Nom d'usage
REY JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Nicolas-De-Macherin
Nom, Prénom(s)
CURTIL FLORENCE , BEATRICE
Nom d'usage
CHEVROT FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Lumbin
Nom, Prénom(s)
CHEVROT MARC , CHRISTIAN
Nom d'usage
CHEVROT MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Lumbin
Nom, Prénom(s)
BUDZYNSKI CHRISTINE , CECILE , MARIE
Nom d'usage
BARD CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
BARD JEAN-LUC
Nom d'usage
BARD JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
DARBONVILLE ALAIN , CLAUDE , GERARD , MARIE
Nom d'usage
DARBONVILLE ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Reaumont
Nom, Prénom(s)
DEJOUY CHANTAL , JACQUELINE
Nom d'usage
REY CHANTAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Saint-Nicolas-De-Macherin
Dénomination
SCI LE CRISTAL 13
Qualité
Autre
Commune de résidence
Reaumont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/02/2002
Siret
44104002900049
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en valeur, l'exploitation, location d'immeuble.
Adresse
231 RUE 231 rue Lecourbe
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2002
Siret
44104002900015
Code APE
702C
Adresse
863 CHE DU BRET
38500 , COUBLEVIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE NEYROUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/2005
Siret
44104002900023
Code APE
702C
Adresse
45 RUE SERMORENS
38500 , VOIRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE CRISTAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2007
Siret
44104002900031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
454 RTE DE MERCUEL
38140 , REAUMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS CASTANEA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22-02-2018 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 22 août 2016, désigne : M. Didier Rouaud en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, Me Stéphane Gorrias mandataire judiciaire de la SCP BTSG domicilié 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/06/2015
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/10/2014
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).