Entreprise : GROUPEMENT ART ET METIERS DU BATIMENT - SIREN 441 018 652
Identité
Dénomination
GROUPEMENT ART ET METIERS DU BATIMENT
Sigle
GAMB
SIREN (siège)
441 018 652
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2006
Date de fin de la personne morale
26/03/2051
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
27 AV MAL FOCH 84100 ORANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YILDIRIM AHMET
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
LE PONTET
Nom, Prénom(s)
BERTHEAS CHRISTIAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
BEDARRIDES
Nom, Prénom(s)
NERI MICHEL
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
CHEVAL BLANC
Nom, Prénom(s)
CARNICER NARDO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
L ISLE SUR LA SORGUE
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ EMILIO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
SARRIANS
Nom, Prénom(s)
DOS ANTOS RODRIGUES CELESTINO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
ALTHEN DES PALUDS
Nom, Prénom(s)
BRUNET CHANTAL
Nom d'usage
MILLION
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
BEDARRIDES
Dénomination
AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
ORANGE
Dénomination
TP MORELLO
Qualité
Membre
Commune de résidence
AVIGNON
Dénomination
ROCHE
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
JONQUIERES
Dénomination
CUISINES ET ESCALIERS DE PROVENCE
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST ANDIOL
Dénomination
SO VAU TOTURE
Qualité
Membre
Commune de résidence
LORIOL DU COMTAT
Dénomination
POLY PLAQ
Qualité
Membre
Commune de résidence
VEDENE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
44101865200020
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FACILITER OU DEVELOPPER L' ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES D' AMELIORER OU D' ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE REUNIR LES DIFFERENTS CORPS DE METIERS EN VUE DE REALISER LES CONSTRUCTIONS NEUVES ET DE RENOVATIONS DANS LE SECTEUR DE L' HABITAT ET TOUT CE QUI S' Y RAPPORTE
Adresse
27 AV 27 AVENUE MARECHAL FOCH
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
44101865200012
Code APE
452V
Adresse
81 RTE DE LYON
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 14 OCTOBRE 2005 A ORANGE 84100 27 AVENUE MARECHAL FOCH FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AVIGNON LE 04 DECEMBRE 2001 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN PRESIDENT : AUBOURG CLAUDE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).