Entreprise : SCI DEMI QUARTIER - SIREN 440 934 404
Identité
Dénomination
SCI DEMI QUARTIER
SIREN (siège)
440 934 404
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2002
Début d’activité
26/03/2013
Date de fin de la personne morale
20/02/2101
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A DEMI QUARTIER ET TOUS AUTRES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS QUI POURRONT LUI ETRE APPORTES ULTERIEUREMENT.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1149720 EUR
Adresse du siège
468 A RUE ALBERT BAILLY 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT VIRGINIA
Nom d'usage
GRATZMULLER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Nom, Prénom(s)
DUPONT GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
DUPONT OLIVIA
Nom d'usage
RASSON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
DUPONT ALEXANDRA
Nom d'usage
MONTANDON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUPONT MATHIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2006
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
DUPONT CLARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2010
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
MONTANDON LOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2008
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONTANDON GASPARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2011
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONTANDON ALMA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2018
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RASSON QUENTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2004
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
RASSON ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2008
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
RASSON WILLIAM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2006
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/03/2013
Siret
44093440400029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A DEMI QUARTIER ET TOUS AUTRES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS QUI POURRONT LUI ETRE APPORTES ULTERIEUREMENT.
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A DEMI QUARTIER ET TOUS AUTRES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS QUI POURRONT LUI ETRE APPORTES ULTERIEUREMENT.
Adresse
468 A RUE ALBERT BAILLY
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2001
Siret
44093440400011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
RTE DE DESVRES
62830 , WIERRE-AU-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANOIR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/04/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).