Entreprise : CUMA DES TERROIRS MAYENNAIS - SIREN 440 783 439
Identité
Dénomination
CUMA DES TERROIRS MAYENNAIS
SIREN (siège)
440 783 439
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2002
Début d’activité
15/11/2001
Date de fin de la personne morale
26/02/2101
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
7344 EUR
Adresse du siège
LA ROUETTE MOREAU 53400 POMMERIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAINEAU PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Pommerieux
Nom, Prénom(s)
LION BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Oudon
Nom, Prénom(s)
PANNETIER MARIE-FRANCE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
La Brulatte
Nom, Prénom(s)
PLANCHENAULT DIDIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Montigné-le-Brillant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2001
Siret
44078343900027
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
LA ROUETTE MOREAU
53400 , POMMERIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2001
Siret
44078343900019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
LES MAFFAIS
53320 , LOIRON-RUILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1289
Date d'ajout
16/03/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 26/06/2008 Ancien : 1.300 EUR Nouveau : 7.344 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2008 : Partant : TURPIN Roland, Président Partant : HERISSON Marie-Françoise, Vice-Président Nouveau : CHAINEAU Philippe, Président Nouveau : PLANCHENAULT Didier, Vice-Président Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 26/06/2008 : Ancienne adresse : Les Maffais 53320 Loiron. Nouvelle adresse : la Rouette Moreau 53400 Pommerieux Journal:Avenir Agricole du 21.02.2009.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).