Entreprise : SCI GROUPE MEDICAL SAINT MICHEL - SIREN 440 744 282
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2021)
Dénomination
SCI GROUPE MEDICAL SAINT MICHEL
SIREN (siège)
440 744 282
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2002
Date de fin de la personne morale
13/02/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600.71 EUR
Adresse du siège
ALL JEAN ROSTAND 16470 SAINT-MICHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURRIQUEN JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Linars
Nom, Prénom(s)
DELAGE ALAIN , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
La Couronne
Nom, Prénom(s)
JOUBERT JEAN-LOUIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Fléac
Nom, Prénom(s)
MARIE FLORENCE , RENEE , GENEVIEVE
Nom d'usage
GROLLAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Saint-Michel
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD MONIQUE , ELISABETH , JOCELYNE
Nom d'usage
DELAGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
La Couronne
Nom, Prénom(s)
DELAGE EMMA , MARION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
La Couronne
Nom, Prénom(s)
DELAGE NOEMIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
La Couronne
Nom, Prénom(s)
DELAGE MANON , CLOE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1994
Commune de résidence
La Couronne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/04/1978
Siret
44074428200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles à usage profession nel ou l'acquisition de terrains nus en vue de leur construction, l'administration et la gestion par location ou autrement.
Adresse
ALL ALL. Jean Rostand
16470 , Saint-Michel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2254
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/02/2021
Description
Dissolution à compter du 14/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/01/2021, liquidateur : BOURRIQUEN Jean-Pierre, siège de la liquidation : 2 Passage des Ombrages 16730 Linars, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 22/01/2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 14/02/2002 : Immatriculation pour régularisation
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).