Entreprise : SCI LES 3 BONHEURS - SIREN 440 722 866
Identité
Dénomination
SCI LES 3 BONHEURS
SIREN (siège)
440 722 866
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2002
Début d’activité
04/01/2002
Date de fin de la personne morale
27/01/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété gestion administration de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
MTE DES CREPONS 42410 LA CHAPELLE-VILLARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERPOLLIER ALEXIS , ANTTI , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Ceyrat
Nom, Prénom(s)
SERPOLLIER MATILDA , SENJA , OSIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Aydat
Nom, Prénom(s)
SERPOLLIER MAGDALENA
Nom d'usage
AYOUB FAWAZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Villemoisson-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
SERPOLLIER MATTI , MAXIMILIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Guilvinec
Nom, Prénom(s)
SERPOLLIER JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
La Chapelle-Villars
Nom, Prénom(s)
YAP LAI , MENG
Nom d'usage
SERPOLLIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
La Chapelle-Villars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/2002
Siret
44072286600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété gestion administration de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
propriété gestion administration de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
MTE DES CREPONS
42410 , LA CHAPELLE-VILLARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2002
Siret
44072286600017
Code APE
702C
Adresse
MTE DE LA TOUR
69420 , CONDRIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/2004
Description
Historique des observations depuis le 13/10/2004 : CONSTITUTION LE 28.1.2002 RCS LYON 440 722 866 ( 2002 D 166 ) Mention du 13/10/2004 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :30.9.04 ANCIEN SIEGE :69420 CONDRIEU - Montée de la Tour La Société ne conserve aucune activité a l'ancien siège.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).