Entreprise : EURO SECURITIES PARTNERS - SIREN 440 707 834
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2023)
Dénomination
EURO SECURITIES PARTNERS
Sigle
ESP
SIREN (siège)
440 707 834
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2013
Date de fin de la personne morale
14/05/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU PROGRES 93100 MONTREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS VIRGINIE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GERGELY JEAN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Yvré-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
OTTON NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
GUERIN STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Saran
Nom, Prénom(s)
TUAL FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
ROEDER SYLVIE
Nom d'usage
MAGLIULO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
JABALLAH HICHEM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Paris 5e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MONET LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
RONDOT LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Ligny-le-Ribault
Nom, Prénom(s)
RUHLMANN PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
LESAGE GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
JARDIN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MERIC DE BELLEFON VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Le Bouscat
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44070783400022
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France Qu'a l'étranger : La prise en charge pour le compte de ses associés de fonctions techniques contribuant à l'activité de conservation titres de la banque de détail et de la banque privée ainsi que de fonctions relatives à la gestion administrative de l'épargne et plus généralement soit seule soit avec des tiers toutes opérations ou activités de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social ou a tous objets similaires connexes ou complémentaires susceptibles de favoriser le développement de la société
Adresse
4 AV D ALSACE
41500 , MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44070783400014
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
26 RUE VILLIOT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44070783400030
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonctions techniques contribuant à l'activité de conservation titres de banque de détail et de la banque privée ainsi que de fonctions relatives à la gestion administrative de l'épargne et plus généralement soit seule soit avec des tiers, toutes opérations ou activités de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires connexes ou complémentaires susceptibles de favoriser le développement de la société.
Adresse
30 RUE DES VALLEES
91800 , BRUNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44070783400048
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'à l'étranger : la prise en charge, pour le compte de ses seuls associés, de fonctions techniques contribuant à l'activité de conservation titres de la banque de détail et de la banque privée ainsi que de fonctions relatives à la gestion administrative de l'épargne, en vue notamment, de permettre auxdits associés, de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Et plus généralement, soit seule, soit avec des tiers, toutes opérations ou activités, de quelque nature qu'elles soient, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles de favoriser le développement de la société. La société pourra rendre des prestations sans marge bénéficiaire dans le cadre de la réalisation, au profit de ses associés, des opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Adresse
29 RUE 29 Rue du Progrès
93100 , Montreuil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10931
Date d'ajout
28/12/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à CREDIT AGRICOLE TITRES - RCS Blois 317 781 128 réalisée le 05/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48549
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Radiation à compter du 05/12/2023 Réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique avec effet au 05/12/2023
Numéro d'observation
93420
Date d'ajout
11/12/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à CREDIT AGRICOLE TITRES RCS BLOIS 317 781 128 réalisée le 05/12/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/10/2023. Dénomination de l'associé unique : CREDIT AGRICOLE TITRES, Blois : 317781128. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 02/11/2023.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/05/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).