Entreprise : SCI DE LA RUE DES BOULANGERS N 13 - SIREN 440 633 022
Identité
(Entreprise radiée le 05/08/2020)
Dénomination
SCI DE LA RUE DES BOULANGERS N 13
SIREN (siège)
440 633 022
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2004
Date de fin de la personne morale
25/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
561 CHE DES GARRETS 30870 CLARENSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRIEDERICH GREGORY , WILLIAM , MARY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Caveirac
Nom, Prénom(s)
STRASSER FRANCINE
Nom d'usage
FRIEDERICH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Marignac
Nom, Prénom(s)
FRIEDERICH PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Marignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1963
Siret
44063302200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement des biens sociaux.
Adresse
2503 RTE 2503 Route de Montpellier
30900 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SUD MOTO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2019
Siret
44063302200031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
561 CHE DES GARRETS
30870 , CLARENSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2002
Siret
44063302200015
Code APE
702C
Adresse
8 RUE DE LA PISCINE
67240 , BISCHWILLER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/009304
Date d'ajout
14/06/2016
Description
A compter du 25.05.2016 : Modification relative aux dirigeants : FRIEDERICH Grégory William Mary nom d'usage : FRIEDERICH Grégory devient gérant FRIEDERICH Paul nom d'usage : FRIEDERICH Paul n'est plus gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).