Entreprise : SL CONSULTANTS - SIREN 440 566 305
Identité
Dénomination
SL CONSULTANTS
SIREN (siège)
440 566 305
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
21/01/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil,formation dans le domaine de l'ergonomie,l'organisation du travail la prévention des accidents.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU VAL VERT 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Azé
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL OUZRI SOPHIE
Nom d'usage
LEFEUVRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44056630500023
Nom commercial
SARL SL CONSULTANTS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil,formation dans le domaine de l'ergonomie,l'organisation du travail la prévention des accidents.
Autres Activités
Conseil,formation dans le domaine de l'ergonomie,l'organisation du travail la prévention des accidents.
Adresse
12 RUE DU VAL VERT
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Azé
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44056630500015
Code APE
741G
Adresse
RTE DU VAL DE MAYENNE
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6932
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes à compter du 15/09/2020 : Titulaire partant:TGS FRANCE audit(Anciennement SOREGOR AUDIT) Suppléant partant:Mme PANANCEAU-MOCHER Anne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2840
Date d'ajout
10/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2014 : Nouveau : SOREGOR AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : PANANCEAU-MOCHER Anne, Commissaire aux comptes suppléant Journal d'annonces légales : Ouest France du 04/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).