Entreprise : CAA GUADELOUPE - SIREN 440 510 907
Identité
Dénomination
CAA GUADELOUPE
SIREN (siège)
440 510 907
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2001
Début d’activité
01/12/2001
Date de fin de la personne morale
03/02/2101
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production et fabrication de toutes menuiseries bois et autres d'agencement, activité étendue à la pose de cette production & fabrication décoration mobilier et aménagement extérieur
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
851 RUE ALFRED LUMIERE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUCHE JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
BAIE MAHAULT
Dénomination
C.A.A. PARTICIPATION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
44051090700015
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Production et fabrication de toutes menuiseries bois et autres d'agencement, activité étendue à la pose de cette production & fabrication décoration mobilier et aménagement extérieur
Autres Activités
PRODUCTION ET FABRICATION DE TOUTES MENUISERIES BOIS ET AUTRES D'AGENCEMENTS ETC...
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
851 RUE ALFRED LUMIERE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/004708
Date d'ajout
20/04/2023
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/02/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1239
Date d'ajout
17/03/2016
Description
Transformation de la société à compter du 29/01/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)Changement dans la numérotation des rues à compter du 29/01/2016 :Ancienne : 2 rue Alfred Lumière Prolongée - ZI de Jarry 97122 Baie MahaultNouvelle : 851 Rue Alfred Lumière Prolongée - ZI de Jarry 97122 Baie MahaultModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/01/2016 :Partant : LOUCHE Jean-Pierre, GérantNouveau : C.A.A. PARTICIPATION (SARL), PrésidentNouveau : SAS BECOUZE (SAS), Commissaire aux comptes titulaireNouveau : FAUCHER Isabelle, Commissaire aux comptes suppléantAnn lég : France Antilles en date du 11/03/2016
Numéro d'observation
507
Date d'ajout
12/02/2010
Description
Achat du fonds par le locataire gérantAcquisition du fonds par l'exploitant par fin de location-gérance à compter du 01/09/09 moyennant le prix de 11 000 euros / précédent exploitant : Conseil Antilles agencement Rcs Fdf 390-139-814 / Acte de vente du 08/10/09 / FR Antilles du 12/11/09 / Oppositions : Adresse du fonds cèdé / correspondance : Me Marc Dizier Selarl Dizier & associés 1 rue du roi Albert 44000 Nantes / Activité étendue à la pose de la production & fabrication / l'origine location-gérance modifiée par achatDate d'effet : 01/09/2009
Numéro d'observation
5550
Date d'ajout
31/12/2008
Description
Augmentation du capitalAncien : 50 000 euros / nouveau : 120 000 eurosJournal d'annonces légales : France Antilles du 28 avril 2008Date d'effet : 08/02/2008
Numéro d'observation
6807
Date d'ajout
30/12/2005
Description
Augmentation du capitalAncien capital : 8 000 Euros // Nouveau capital : 50 000 eurosPv age du 30/08/05Date d'effet : 30/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Greffe TMC 19/01/06 - Redressement de déclaration : le nouveau capital est bien de 50 000 Euros (PV AGE du 30/08/05 augmentation du capital de 42 000 euros par compensation avec des créances liquides & exigibles / ancienne mention : 8 000 eur - nouvelle mention : 50 000 eur)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).