Entreprise : VERT ETE - SIREN 440 420 255
Identité
Dénomination
VERT ETE
SIREN (siège)
440 420 255
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2002
Date de fin de la personne morale
09/01/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
8000 EUR
Adresse du siège
QUA LES SERRETS 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILLARD EMMANUEL , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44042025500018
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Activité principale
Services d'aménagement paysager
Adresse
QUA LES SERRETS
07200 , SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3559
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 11/03/2021, le président du tribunal de commerce d’Aubenas a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès nomsDate d'effet : 11/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/000313
Date d'ajout
22/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 22/01/2013 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F12/004735
Date d'ajout
23/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 23/10/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 23/04/2013 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 10/08/2012
Numéro d'observation
F11/005490
Date d'ajout
16/11/2011
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 janvier 2002 -No A19 - L'Echo et le Valentinois du 05 janvier 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : Capital libere : 800 EUROS - Capital minimum : minimum legal
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).