Entreprise : SCI AHMED LALA - SIREN 440 390 771
Identité
Dénomination
SCI AHMED LALA
SIREN (siège)
440 390 771
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2002
Début d’activité
02/01/2002
Date de fin de la personne morale
24/01/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'exploitation et toutes autres opérations immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
501400 EUR
Adresse du siège
56 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AHMED LALA AICHA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
AHMED LALA ANAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
AHMED LALA DJOUNEID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
AHMED LALA YAHIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
AHMED LALA SALIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
KUAZY AMINA , BIBI
Nom d'usage
AHMED LALA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44039077100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'exploitation et toutes autres opérations immobilières.
Autres Activités
L'exploitation et toutes autres opérations immobilières.
Adresse
56 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2422
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/02/2015 : Partant : AHMED LALA Mohamed Youssouf, Gérant, Associé Nouveau : AHMED LALA Salim, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).