Entreprise : BROCANTE DES LANDES - SIREN 440 348 753
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2019)
Dénomination
BROCANTE DES LANDES
SIREN (siège)
440 348 753
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2002
Date de fin de la personne morale
03/01/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
LA CROIX AU VANNEUR 53410 LA BRULATTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBIN MARIE-PAULE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Jean-sur-Mayenne
Nom, Prénom(s)
BOUETE CHRISTIAN , RAYMOND , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Ménil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44034875300011
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Activité principale
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Adresse
18 RUE DE LA CROIX DES LANDES
53940 , SAINT-BERTHEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
44034875300029
Enseigne
BROCANTE DE LA GRAVELLE
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Antiquités brocante achat vente de mobiliers matériaux mobiliers de jardins anciens et neufs dépôt vente à sédentaire et ambulant
Adresse
la Croix au Vanneur
53410 , La Brulatte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2099
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Radiation du RCS le 05/04/2019 avec effet au 21/12/2018 Clôture des opérations de liquidation à compter du 21.12.2018 Journal:Le Publicateur Libre du 31.01.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7265
Date d'ajout
02/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2018 : Nouveau : BOUETE Christian, Raymond, Joseph, co-Liquidateur Journal d'annonces légales : le Publicateur libre en date du 01/11/2018
Numéro d'observation
6130
Date d'ajout
12/09/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2018 Liquidateur : CHAUVIN Marie-Paule Le siège de la liquidation est fixé à : la Croix au Vanneur 53410 La Brulatte Journal d'annonces légales : LE PUBLICATEUR LIBRE en date du 09/08/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).