Entreprise : COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE C.V.B. - SIREN 440 308 195
Identité
Dénomination
COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE C.V.B.
Sigle
C V B
SIREN (siège)
440 308 195
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2001
Début d’activité
01/12/2002
Date de fin de la personne morale
20/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Achat vente, vinification sous toutes ses formes, transformation, industrie et commerce des vins et de leurs dérives et composants sous toutes leurs formes, fabrication et vente en gros demi gros et détail d'alcools comestibles et industriels, spiritueux et Derrives. Entrepôts de tous alcools Stokage.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
6310000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE 71150 CHAGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES NOIROTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTGERMONT SAMUEL , JEAN , LOIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
PICARD MICHEL , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Chaudenay
Nom, Prénom(s)
PICARD FRANCINE , SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Dracy-le-Fort
Nom, Prénom(s)
PICARD GABRIEL , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Combertault
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2002
Siret
44030819500013
Nom commercial
PRIMA VINAE
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente, vinification sous toutes ses formes, transformation, industrie et commerce des vins et de leurs dérives et composants sous toutes leurs formes, fabrication et vente en gros demi gros et détail d'alcools comestibles et industriels, spiritueux et Derrives. Entrepôts de tous alcools Stokage.
Adresse
RTE DE SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE
71150 , CHAGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES NOIROTS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/12/2002
Siret
44030819500021
Nom commercial
SUPPRESSION DE NOM COMMERCIAUX
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, commission de vins et spiritueux en gros,demi-gros et détail
Adresse
LES RANIERES
84190 , VACQUEYRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VACQUEYRAS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
44030819500039
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
RUE DU CHATEAU
21190 , CHASSAGNE-MONTRACHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2006
Siret
44030819500047
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, commission de vins spiritueux en gros, demi-gros et détail.
Adresse
ALL DE BOURGOGNE
71800 , CLAYETTE (LA) - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/002796
Date d'ajout
30/07/2016
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration à compter du 16/06/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
794
Date d'ajout
14/03/2003
Description
ANCIEN NOM COMMERCIAL : CELLIER DE MONTMIRAIL NOUVEAU : MAISON CHANDESAIS A COMPTER DU 04 MARS 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NOMS COMMERCIAUX DE LA SAS MICHEL PICARD : LEON ROUX - JEAN LOUIS BOUDIER - JEAN PIERRE BESSARD CELLIER DE LA LOYERE - JEAN CHANUSSOT - LOUIS SOUFFLOT ET SES FILS GABRIEL LESIRE - FLAVIEN GAMET - JEAN BAPTISTE GIRAUDY - ARMAND LAROUSSE GEROGES BERNARD - MICHEL PARISOT - HUBERT DE TARVILLE - AUGUSTE CARDINAL CHARLES DE ROUVRAY - VALENTIN VIGNOT - ANTOINE BAROLET - JACQUES D'ORVILLE OLIVIER DE CHAMART - LE CHAI DES BURGONDES - LES CAVES SAINT RIGAUD - MAISON CHANDESAIS - LE CELLIER DES BARONNIES - GRAPPE DE LA VIGNE LAMAZERE & SES ENFANTS - DOMAINE DU CHATEAU DE DAVENAY - COLLIN JACQUELAIN CHARLES COLLIN - JEAN MOSSIAT - LE CELLIER DE MONTERAIL - ARNAUD DE CHAMBLAY - EMILE CHANDESAIS - CAVE DEGAMAY - LANGOUREAU PERE ET FILS - CHRISTINEPONSOT - GEISWEILER - JACQUES D'YVAL - CELLIER DES GONES - PPF - CHAIS SAINT LAURENT - AUX VONS TONNEAUX - PHILIPPE LE GRAND - CELLIER DES BURGONDES - JACQUES DE MERIAL - CHAMPS PERDRIX - JEAN MARIE RENAUD - PIERRE GERFAUT - ARMAND DE SAINT HILAIRE - ANTOINE COUREAU - PIERRE LOUIS MAUCHAMP - CELLIER SAINT NICOLAS MANOIR BLU - DOMAINE DE CHENERAIE - DUVAL - LAMAISON KLEBER - ADRIEN MONTIAC - EMILE VOARICK - - - ARMAND DE CHAMBRAY - SELECTION PATRICK CLERGAT LEVERT BARRAULT - LEVERT FRERES - KLEIN WANNER - LES CAVES DES ANNONCIADES - LES CAVES DE SAINT RIGAUD - C.V.B. - CAVE DES CHAVANNES - G . ROMANN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NOMS COMMERCIAUX LEON ROUX- JEAN LOUIS BOUDIER - JEAN PIERRE BESSARD- CELLIER DE LA LOYERE-JEAN CHANUSSOT-LOUIS SOUFFLOT ET SES FILS - GABRIEL LESIRE-FLAVIEN GAMET-JEAN BAPTISTE GIRAUDY-ARMAND LAROUSSE- GEORGES BERNARD-MICHEL PARISOT-HUBERT DE TARVILLE- AUGUSTE CARDINAL-CHARLES DE ROUVRAY- VALENTIN VIGNOT- ANTOINE BAROLET-JACQUES D'ORVILLE -OLIVIER DE CHAMART- LE CHAI DES BURGONDES-LES CAVES SAINT RIGAUD-MAISON CHANDESAIS-LE CELLIER DES BARONNIES-GRAPPE DELAVIGNE -LAMAZERE & SES ENFANTS- DOMAINE DU CHATEAU DE DAVENAY-COLLIN JACQUELAIN- CHARLES COLLIN-JEAN MOSSIAT - LE CELLIER DE MONTERAIL- ARNAUD DE CHAMBLAY-EMILE CHANDESAIS-CAVE DE GAMAY- LANGOUREAU PERE ET FILS - CHRISTINE PONSOT- GEISWEILER- JACQUES D'YVAL -CELLIER DES GONES-PPF-CHAIS SAINT LAURENT-AUX BONS TONNEAUX-PHILIPPE LE GRAND- CELLIER DES BURGONDES-JACQUES DE MERIAL-CHAMPS PERDRIX-JEAN MARIE RENAUD-PIERRE GERFAUT-ARMAND DE SAINT HILAIRE- ANTOINE COUREAU-PIERRE LOUIS MAUCHAMP-CELLIER SAINT NICOLAS-MANOIR BLU- DOMAINE DE CHENERAIE-DUVAL- LA MAISON KLEBER- ADRIEN MONTIAC- EMILE VOARICK-ARMAND DE CHAMBRAY- SELECTION PATRICK CLERGET LEVERT BARRAULT-LEVERT FRERES- KLEIN WANNER- LES CAVES DES ANNONCIADES - LES CAVES DE SAINT RIGAUD - C.V.B- CAVE DES CHAVANNES- G.ROMANN - BON VIVANTS VINEYARDS - DEMESSEY - PRIMA VINAE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).