Entreprise : SCI LES CINQ - SIREN 440 274 769
Identité
Dénomination
SCI LES CINQ
SIREN (siège)
440 274 769
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2001
Début d’activité
23/11/2001
Date de fin de la personne morale
19/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction, mise en valeur, administration, gestion et exploitation de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 ALL DES CORBIERES 31770 COLOMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE JOSIANE
Nom d'usage
PEREZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
PEREZ DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
PEREZ CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
PEREZ ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
PEREZ STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Tournefeuille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2001
Siret
44027476900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, mise en valeur, administration, gestion et exploitation de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, construction, mise en valeur, administration, gestion et exploitation de tous immeubles.
Adresse
13 ALL DES CORBIERES
31770 , COLOMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/2001
Siret
44027476900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
113 AV DE LARDENNE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
14/01/2002
Description
Changement de gérant ANCIEN : MR PEREZ CHRISTIAN NOUVEAU : MR PEREZ DAVID AG DU 10/01/2002 Date d'effet: 10/01/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).