Entreprise : IMMOBILIERE RADIOLOGIQUE VAL DE SEINE - SIREN 440 188 043
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2020)
Dénomination
IMMOBILIERE RADIOLOGIQUE VAL DE SEINE
SIREN (siège)
440 188 043
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2001
Date de fin de la personne morale
12/12/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5824 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78520 LIMAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESSOUT BEATRICE
Nom d'usage
DESSOUT-MONSORO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Vernon
Nom, Prénom(s)
ROLLAND YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
HUSAIN AHMAD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
PANISSET SOPHIE , CAROLINE , BRIGITTE
Nom d'usage
FILIMONOFF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Vernon
Nom, Prénom(s)
LANCHY PATRICE , PAUL , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Port-Mort
Nom, Prénom(s)
JOEL PATRICK , PAUL , ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAZALAS DOMINIQUE , PAUL , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIRARDOT CATHERINE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
ROBINET ALAIN , JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Arnouville-lès-Mantes
Nom, Prénom(s)
MILLET GILLES , MARIE , PIERRE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/11/2001
Siret
44018804300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par tous modes d'appropriation de biens et droits immobiliers, commerciaux, professionnels, logements et parkings ou à usage de bureaux. La gestion et l'administration de ces biens et droits immobiliers.
Adresse
3 RUE 3 Rue DU GENERAL DE GAULLE
78520 , Limay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10744
Date d'ajout
24/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58452
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Dissolution à compter du 22/11/2018 siège de la liquidation siège social parution de la publicité légale les affiches versaillaises du 15/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).