Entreprise : SOCIETE METALLURGIQUE DU VEXIN - SIREN 440 184 604
Identité
Dénomination
SOCIETE METALLURGIQUE DU VEXIN
SIREN (siège)
440 184 604
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2001
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
17/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception, fabrication et vente de composants et d'appareils à base de matériaux ferreux et non ferreux destinés essentiellement au secteur du chauffage et du sanitaire.
Code APE
2752Z - Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Capital social
118110 EUR
Adresse du siège
84 RUE DU FAUBOURG DE NEAUFLES 27140 GISORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ADAM DEMOUCHY ET ASSOCIES ROUEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont Saint-Aignan
Dénomination
RIDEL-ENERGY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Buchy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44018460400013
Code APE
2752Z - Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception, fabrication et vente de composants et d'appareils à base de matériaux ferreux et non ferreux destinés essentiellement au secteur du chauffage et du sanitaire.
Adresse
84 RUE DU FAUBOURG DE NEAUFLES
27140 , GISORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2065
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 25/02/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 14/01/2021 arrête le plan de cession au profit de : Mr LECHEVALIER avec faculté de se substituer la société THERM'INOVA
Numéro d'observation
4300
Date d'ajout
09/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux en date du 09/07/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/02/2021
Numéro d'observation
8327
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux, prononce en date du 28/11/2019, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15/11/2019 désigne Administrateur SELARL Fhb représentée par Me Dür 17 Rue du Port 27400 Louviers avec pour mission : d'assister la société dans tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux, et ouvre une période d'observation expirant le 28/05/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/12/2001
Description
Historique des observations depuis le 18/12/2001 : JOURNAL PUBLICATEUR : LE REVEIL NORMAND Mention du 22/05/2002 : Achat du fonds de commerce à compter du 01.01.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).