Entreprise : FEVY - SIREN 439 961 947
Identité
Dénomination
FEVY
SIREN (siège)
439 961 947
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2007
Début d’activité
14/05/2007
Date de fin de la personne morale
30/05/2100
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Société civile de gestion de portefeuille.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
160 RUE ROBERTO CABANAS 29490 GUIPAVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESCOND VINCENT , PAUL , JACK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Bourg-Blanc
Nom, Prénom(s)
KERDRAON YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Plabennec
Nom, Prénom(s)
PIETTE ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Dénomination
FIDEGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guipavas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/2007
Siret
43996194700033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Société civile de gestion de portefeuille.
Adresse
160 RUE ROBERTO CABANAS
29490 , GUIPAVAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/2007
Siret
43996194700025
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
15 RUE DE BEL AIR
29860 , BOURG-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2001
Siret
43996194700017
Code APE
671C
Adresse
ZA CONFORLAND 6
35520 , MELESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2469
Date d'ajout
31/05/2007
Description
1) CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 14/05/2007 : - PARTANT : MR AME FRANCOIS - NOUVEAU : FIDEGE SARL. 2) SUITE A CESSION DE PARTS EN DATE DU 14/05/2007, MISE A JOUR DES ASSOCIES. LA SOCIETE DEVIENT UNIPERSONNELLE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1) DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 27/11/2001 : - DATE ET No DE DEPOT : NON COMMUNIQUE - PUBLICITE : NON COMMUNIQUE. 2) TRANSFERT DE MELESSE A BOURG-BLANC : - DATE ET No DE DEPOT : 2007/A/1522 DU 31/05/2007 - PUBLICITE : a) TERRA 35 : 08/06/2007 b) TERRA 29 : 08/06/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).