Entreprise : SARL HOTEL ARNAULT DE BRUCELLES - SIREN 439 894 007
Identité
Dénomination
SARL HOTEL ARNAULT DE BRUCELLES
SIREN (siège)
439 894 007
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2001
Début d’activité
19/11/2001
Date de fin de la personne morale
20/11/2100
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2005
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
MARCHAND DE BIENS -
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLES MARIE , EVELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/2001
Siret
43989400700020
Nom commercial
HOTEL ARNAULT DE BRUCELLES
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MARCHAND DE BIENS -
Adresse
9 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2001
Siret
43989400700012
Enseigne
HOTEL ARNAULT DE BRUCELLES
Code APE
701F
Adresse
45 ALLEES JEAN JAURES
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1675
Date d'ajout
24/01/2003
Description
Transfert du siège social SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE TOULOUSE (31000) 45 ALLEES JEAN JAURES A TOULOUSE (31500) 9 RUE DU REMPART ST ETIENNE AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIENNE ADRESSE, SUITE A CESSION DE PARTS SOCIALES LA SOCIETE PLURIPERSONNELLE DEVIENT SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE. DEMISSION DE MR DANIEL PASSERINI DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. MELLE MARIE EVELINE CHARLES DEMEURANT SEULE GERANTE DE LA SOCIETE. GAZETTE DU MIDI DU 17.01.03 ACTE NOTARIE EN DATE DU 30.12.02. Date d'effet: 30/12/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).