Entreprise : SCI 4 T - SIREN 439 883 315
Identité
Dénomination
SCI 4 T
SIREN (siège)
439 883 315
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2001
Début d’activité
14/11/2001
Date de fin de la personne morale
22/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration, exploitation par bail, location de tous immeubles, acquisition, échange, apport
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
472 RTE DE BAGNOLS 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAPIA BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Nom, Prénom(s)
TAPIA FREDERIC , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Saint-Privat-des-Vieux
Nom, Prénom(s)
VERA ANTONIA
Nom d'usage
TAPIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/2001
Siret
43988331500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location de tous immeubles, acquisition, échange, apport
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail, location de tous immeubles, acquisition, échange, apport
Adresse
472 RTE DE BAGNOLS
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/001030
Date d'ajout
21/04/2008
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/04/2008 : Partant : TAPIA José, CO-GÉRANT STATUTAIRE Nouveau : TAPIA Bernard, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE, né le 05/05/1964 à Alès (Gard), de NF, domicilié Chemin du Pont Lotissement la Bourgade 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS Nouveau : TAPIA Frédéric José, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE, né le 20/04/1969 à Alès (Gard), de NF, domicilié 34 chemin des prés 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX Changement de qualité : TAPIA Antonia, CO-GÉRANT STATUTAIRE devient GÉRANT ASSOCIÉ PV d'Assemblée du : 03/04/2008 Publicité : Cévennes Magazine du 19/04/2008 date d'effet : 03/04/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : NUMERO SIRET : 439 883 315 00012 CODE NAF : 702C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).