Entreprise : SCI FAMILLE CAZENAVE JEAN-MICHEL - SIREN 439 877 960
Identité
(Entreprise radiée le 12/05/2023)
Dénomination
SCI FAMILLE CAZENAVE JEAN-MICHEL
SIREN (siège)
439 877 960
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2001
Date de fin de la personne morale
28/11/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
65500 EUR
Adresse du siège
17 RUE J FRANCOIS DE LA PEROUSE 31600 MURET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUYA MICHEL-HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Muret
Nom, Prénom(s)
TOUYA MARIE-GERMAINE
Nom d'usage
HOURCADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Lucgarier
Nom, Prénom(s)
TOUYA CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
TOUYA VALERIE , MARIE
Nom d'usage
LEROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Tercis-les-Bains
Nom, Prénom(s)
TOUYA JEROME , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/2021
Siret
43987796000021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 RUE J FRANCOIS DE LA PEROUSE
31600 , MURET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/2001
Siret
43987796000013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers, la gestion et l'administration du patrimoine social, la conclusion de baux ou toutes autres conventions d'occupation onéreuse ou gratuite.
Adresse
6 RTE 6 Route de Beuste
64420 , Lucgarier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LUCGARIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/060945
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2022 - Suppression du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/060945
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/10/2022 - Siège de la liquidation : 17 Rue Jean François de la Pérouse 31600 MURET - Publicité dans un journal d'annonces légales : lopinion.com du 17/11/2022
Numéro d'observation
6026
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse par suite du transfert du siege social 6 Route de Beuste 64420 LUCGARIER au 17 Rue Jean François de la Pérouse 31600 MURET à compter du 05/03/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse le 18/05/2021 sous le numéro A2021/011035)
Numéro d'observation
F21/025734
Date d'ajout
18/05/2021
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 6 Route de Beuste 64420 LUCGARIER (Greffe du Tribunal de Commerce de Pau) Nouveau siège social : 17 Rue Jean François de la Pérouse 31600 MURET à compter du 05/03/2021. Immatriculation initiale au Greffe de Pau en date du 29.11.2001. Commencement d'exploitation au 23.06.2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).