Entreprise : LA SALAMANDRE - SIREN 439 840 232
Identité
Dénomination
LA SALAMANDRE
SIREN (siège)
439 840 232
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2001
Début d’activité
23/10/2001
Date de fin de la personne morale
21/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, location, gestion de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160 EUR
Adresse du siège
LD LALANNE 65170 BOURISP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Saint-Lary-Soulan
Nom, Prénom(s)
LASSERRE ISABELLE
Nom d'usage
DUPONT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Lary-Soulan
Dénomination
DUPONT-LASSERRE INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ancizan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/2001
Siret
43984023200029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, location, gestion de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition, location, gestion de tous biens et droits immobiliers
Adresse
LD LALANNE
65170 , BOURISP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2001
Siret
43984023200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
HAMEAU D'OUSTEN
65440 , ANCIZAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3751
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 01/07/2014 : Ancienne adresse : Hameau d'Ousten 65440 Ancizan Nouvelle adresse : Lieu dit Lalanne 65170 Bourisp Transfert de l'établissement principal à compter du 01/07/2014 : Ancienne adresse : Hameau d'Ousten 65440 Ancizan Nouvelle adresse : Lieu dit Lalanne 65170 Bourisp Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2014 : Changement de qualité : DUPONT Thierry, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2014 : Modifié : DUPONT Isabelle, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 5 rue Mirabelle - Résidence les Myrtilles 65170 Saint-Lary-Soulan
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).