Entreprise : TRANS EURO FRANCE - SIREN 439 684 952
Identité
Dénomination
TRANS EURO FRANCE
SIREN (siège)
439 684 952
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2002
Date de fin de la personne morale
27/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45750 EUR
Adresse du siège
RUE JULES VERNE 59273 FRETIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Marchiennes
Nom, Prénom(s)
BERGER JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Rouvroy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
43968495200021
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports routiers : Transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui. Transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises ; stockage, manutention et à titre annexe la réparation et l'entretien de véhicules et l'exploitation d'une station de lavage.
Adresse
RUE rue Jules Verne
59273 , Fretin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2001
Siret
43968495200013
Code APE
602M
Adresse
40 B RUE DUPIRE
59148 , FLINES-LEZ-RACHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/06/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 19/06/2003 : Jugement du 05/06/2003 le Tribunal de Commerce de DOUAI prononçant la Liquidation Judiciaire Liquidateur : Maître FROMENT Marie-Josée 29 Place Schuman 59500 DOUAI.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/06/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 18/06/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de DOUAI du 07/05/2003 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 31/07/2003 Cessation des paiements en date du 28/04/2003. Juge Commissaire : M LEMAIRE Représentant des Créanciers : ME FROMENT Marie-Josée 29, place Schuman 59500 DOUAI Administrateur : Maître VANDYCKE 526 Avenue Louis 526 Avenue Louis Herbeaux 59240 DUNKERQUE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/11/2002
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et principal établissement de FLINES LES RAC HES (59148) 40 Bis Rue Dupire - RCS DOUAI 2001 B 2 30 A dater du 01/10/2002. Acte constitutif : Dépôt au Greffe de DOUAI le 25/10/2001 publié dans l'In dicateur du 12/10/2001 Transfert : Dépôt au Greffe de LILLE le 20/11/2002 publié dans l'Indicateur d u 27/09/2002 et 29/11/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).