Entreprise : GAMBLIN - SIREN 439 285 909
Identité
Dénomination
GAMBLIN
SIREN (siège)
439 285 909
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2001
Début d’activité
10/09/2001
Date de fin de la personne morale
26/09/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
228000 EUR
Adresse du siège
12 AV DU COMMANDANT LYSIACK 17440 AYTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAMBLIN SAMANTHA , MARIE-JEANNE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1990
Commune de résidence
Benon
Nom, Prénom(s)
GUILBAUD NATHALIE , ANDREE , DOMINIQUE
Nom d'usage
GAMBLIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Puilboreau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/09/2001
Siret
43928590900016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
12 AV DU COMMANDANT LYSIACK
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7804
Date d'ajout
24/11/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/06/2014 : Partant : GAMBLIN Arnaud Bertrand, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : GAMBLIN Nathalie Andrée Dominique, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : BRUNET Samantha, Marie-Jeanne, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5974
Date d'ajout
24/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2008 : Nouveau : GAMBLIN Nathalie Andrée Dominique, Associé Société Civile Nouveau : GAMBLIN Samantha Marie-Jeanne, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).