Entreprise : SCI LES 3 G - SIREN 439 241 985
Identité
Dénomination
SCI LES 3 G
SIREN (siège)
439 241 985
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2004
Début d’activité
03/09/2001
Date de fin de la personne morale
03/06/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles divers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU CHAMP GAUTHIER 77630 BARBIZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGUEN FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Barbizon
Nom, Prénom(s)
GUEGUEN RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2000
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
GUEGUEN PHILIPPINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2000
Commune de résidence
Barbizon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/2001
Siret
43924198500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles divers.
Autres Activités
L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles divers.
Adresse
5 RUE DU CHAMP GAUTHIER
77630 , BARBIZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2001
Siret
43924198500019
Code APE
702C
Adresse
24 RUE KLEBER
77780 , BOURRON-MARLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/06/2004
Description
Historique des observations depuis le 04/06/2004 : Acte constitutif déposé le 24/09/2001 au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTEREAU Transfert de siège social à compter du 21/04/2004 Ancien siège social : 24, rue Kléber - 77780 BOURRON MARLOTTE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).