Entreprise : FINANCIERE DES SENTEURS - SIREN 439 225 079
Identité
Dénomination
FINANCIERE DES SENTEURS
SIREN (siège)
439 225 079
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2001
Date de fin de la personne morale
30/09/2100
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457865 EUR
Adresse du siège
8 RUE ANATOLE FRANCE 59000 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 70237
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Isques
Nom, Prénom(s)
HOUZET HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
DUBOIS GONZAGUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Nom, Prénom(s)
DUBOIS GATIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
MOTTE Henri-Louis
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/11/2009
Siret
43922507900037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 RUE ANATOLE FRANCE
59000 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 70237
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2001
Siret
43922507900011
Code APE
741J
Adresse
77 BD PIERRE MENDES FRANCE
59150 , WATTRELOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2001
Siret
43922507900029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
INTERESSEMENT PRISE DE PARTICIPATION EN FRANCE OU A L'ETRANGER - GESTION PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES
Adresse
7 RUE 7 rue de Toufflers ZI Roubaix Est
59390 , Lys-lez-Lannoy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI ROUBAIX EST
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/02/2010
Description
Radiation consécutive au transfert du siège au 8 r ue Anatole France BP 70237 59000 LILLE (RCS LILLE 2010B306 à dater du 30/11/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/10/2001
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA VOIX DU 12/09 /2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 30/11/2009. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).