Entreprise : MARINE + - SIREN 439 156 506
Identité
Dénomination
MARINE +
SIREN (siège)
439 156 506
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2001
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
13/09/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Opérations de commissionnaire de transports toutes les opérations de commerce sur toutes marchandises matières et produits fabriqués négoce achats ventes en gros demi-gros importation exportation avances courtage représentation transit consignation
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
136 RUE VICTOR HUGO 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOROKHOVSKI ELENA
Nom d'usage
BONIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
FINANCIERE WOLLEMI II
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
43915650600024
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
136 RUE VICTOR HUGO
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2001
Siret
43915650600016
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
7 RUE GEORGES BRAQUE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/003718
Date d'ajout
13/09/2010
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2010 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Maintien des fonctions des Commissaires aux Comptes à compter du 30/06/2010 : Mr DUPAIN Gérard, Commissaire aux comptes titulaire Mr LEDUEY Paul, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : Mr OLIVE Jean-Yves, Gérant devient Président - Actes déposés le 13/09/2010 Les Affiches de Normandie du 01/09/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/003464
Date d'ajout
27/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/08/2005 : Partant : ANCELIN Thomas, Directeur technique Modifié : OLIVE Jean-Yves, Gérant(e) et Directeur technique commissionnaire de transport
Numéro d'observation
F09/000373
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2003 : Ancienne adresse : 7 RUE GEORGES BRAQUE 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 136 rue Victor Hugo - 2ème Etage 76600 Le Havre Transfert du siège social à compter du 01/01/2003 : Ancienne adresse : 7 RUE GEORGES BRAQUE 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 136 rue Victor Hugo - 2ème Etage 76600 Le Havre - Actes déposés le 28/01/2009 Le Havre Presse du 16/02/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).