Entreprise : SCI LES BIOLLANS - SIREN 439 152 752
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2017)
Dénomination
SCI LES BIOLLANS
SIREN (siège)
439 152 752
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2001
Date de fin de la personne morale
16/09/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
372000 EUR
Adresse du siège
4 CHE DU LEVANT 01210 FERNEY-VOLTAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Ville-la-grand
Nom, Prénom(s)
BRUN ODILE
Nom d'usage
TUTUNDJIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Courthézon
Nom, Prénom(s)
GARNIER PAULETTE , LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Ferney-Voltaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/2001
Siret
43915275200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 CHE DU LEVANT
01210 , FERNEY-VOLTAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5611
Date d'ajout
24/05/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/02/2017 Liquidateur : TUTUNDJIAN Odile Le siège de la liquidation est fixé à : 10 Traverse des Pères 84350 Courthézon Journal d'annonces légales : Ain agricole en date du 09/03/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 22/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5613
Date d'ajout
24/05/2017
Description
Radiation du RCS le 24/05/2017 avec effet au 01/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).