Entreprise : RADIDOR - SIREN 439 103 615
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2023)
Dénomination
RADIDOR
SIREN (siège)
439 103 615
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2011
Date de fin de la personne morale
18/04/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
LE BOIS MONTBOURCHER 49220 CHAMBELLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
OPUPELUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chambellay
Dénomination
SC SL
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Chambellay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43910361500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE DE PARIS
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43910361500035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition de tout bien immobilier l'adminsitration et l exploitation par bail location ou autrement de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Adresse
le Bois Montbourcher
49220 , Chambellay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2010
Siret
43910361500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LONCHERAY
49220 , LA JAILLE-YVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
04/01/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à B.WORLD COMPANY, RCS Angers : 491050365 dans le cadre d'une fusion avec effet au 16/12/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5064
Date d'ajout
19/04/2011
Description
Transfert de siège social et principal à compter du 20/12/2010 : de 22 rue de Paris 22000 Saint Brieux à Loncheray 49220 la Jaille Yvon Nomination ou modification de dirigeant(s) à compter du 20/12/2010 : Partant : CAMPECH Jean-Pierre, gérant Partant : MAFART, Associé de société civile Nouveau : RAME Nicolas, gérant Nouveau : THEOPHANE, Associé de société civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).