Entreprise : IMPASSE 13 - SIREN 439 030 313
Identité
Dénomination
IMPASSE 13
SIREN (siège)
439 030 313
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2001
Début d’activité
01/11/2008
Date de fin de la personne morale
17/09/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception et vente d'articles de mode
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Capital social
43144.38 EUR
Adresse du siège
13 RUE PARMENTIER IMP N 13 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMPASSE NO13
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MABILLE ALEXIS , MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MABILLE MARTIN , EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Marcilly-d'Azergues
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
43903031300035
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception & vente d'articles de mode.
Adresse
4 ALL VERTE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43903031300019
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse
13 RUE PARMENTIER IMP N 13
69110 , SAINTE-FOY-LES-LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMPASSE NO13
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
14/06/2012
Siret
43903031300050
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception et la vente d'article de mode.
Adresse
GALERIE VIVIENNE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 34 ET 36
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/06/2012
Siret
43903031300043
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception et la vente d'articles de mode.
Adresse
11 RUE DE GRENELLE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/2007
Siret
43903031300027
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse
40 RUE SAINTE-ANNE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0643718
Date d'ajout
31/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/07/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et prononçant la résolution du plan de sauvegarde. Juge commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé, Juge commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry, Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline JAL et Me Caroline LEPRETRE 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/07/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/065988
Date d'ajout
30/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/07/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et prononçant la résolution du plan de sauvegarde. Juge commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé, Juge commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry, Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline JAL et Me Caroline LEPRETRE 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/07/2024.
Numéro d'observation
2009B0643716
Date d'ajout
06/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/08/2021 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon
Numéro d'observation
F21/062264
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/08/2021 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon
Numéro d'observation
F21/061243
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
2009B0643714
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/02/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/08/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/008684
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/02/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/08/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
2009B0643712
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er juillet 2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12 février 2021 en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et de l'article 9 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/033120
Date d'ajout
01/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/07/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/02/2020 en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
2009B0643710
Date d'ajout
14/05/2020
Description
Par jugement du 05/05/2020, le tribunal de commerce de Lyon a prolongé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 12/11/2020.
Numéro d'observation
F20/023814
Date d'ajout
05/05/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/05/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/11/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/073366
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
2009B064378
Date d'ajout
19/11/2019
Description
Par jugement du 12-11-2019 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, administrateur : la Selarl AJ Partenaires représentée par Mes Bruno et Ludivine Sapin et Me Didier Lapierre 174 rue de Créqui 69003 Lyon avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur, mandataire judiciaire : la Selarl Alliance MJ représentée par Me Marie Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
F19/064107
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/11/2019 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).