Entreprise : AUDIT COMMISSARIAT ET EXPERTISE COMPTABLE FAUCHER ET ASSOCIES - SIREN 439 013 434
Identité
Dénomination
AUDIT COMMISSARIAT ET EXPERTISE COMPTABLE FAUCHER ET ASSOCIES
Sigle
ACEC FAUCHER ET ASS
SIREN (siège)
439 013 434
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2001
Début d’activité
01/01/2015
Date de fin de la personne morale
09/09/2100
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
46800 EUR
Adresse du siège
8 AV PIERRE MENDES FRANCE 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDON HERVE
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Chapelle-Taillefert
Nom, Prénom(s)
ROUET PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
CABINET LALANDE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montendre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
43901343400030
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes
Adresse
8 AV PIERRE MENDES FRANCE
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/2001
Siret
43901343400014
Code APE
741C
Adresse
2 RUE DU DOCTEUR ROLLAND LAPINE
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/2004
Siret
43901343400022
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
4 RUE ST JEAN
23200 , AUBUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1985
Date d'ajout
27/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2011 : Partant : BARTHELEMY Robert, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SARL ACCORE représentée par GIRON Xavier, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL CABINET LALANDE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ROUET Philippe, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1296
Date d'ajout
30/07/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 14/06/2010 Ancien : 43800 EUR Nouveau : 46800 EUR
Numéro d'observation
973
Date d'ajout
30/06/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 01/06/2009 Ancien : 40800 EUR Nouveau : 43800 EUR Courrier français du 26.06.09
Numéro d'observation
400
Date d'ajout
05/03/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 31/05/2008 Ancien : 37200 EUR Nouveau : 40800 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Courrier français du 30.01.09.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET 439 013 434 00022 - 6920Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).