Entreprise : SOCIETE CIVILE PRIGNAN - SIREN 438 963 530
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PRIGNAN
SIREN (siège)
438 963 530
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2001
Début d’activité
10/08/2001
Date de fin de la personne morale
09/08/2100
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Propriété, mise en valeur de tous immeubles par bail à fer ou mettayage ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
65 A RTE DE SAINT MAXIMIN 83149 BRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREL PIERRE , ALBERT , ALFRED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Bras
Dénomination
SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bras
Dénomination
TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/2001
Siret
43896353000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, mise en valeur de tous immeubles par bail à fer ou mettayage ou autrement.
Autres Activités
Propriété, mise en valeur de tous immeubles par bail à fer ou mettayage ou autrement.
Adresse
65 A RTE DE SAINT MAXIMIN
83149 , BRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2001
Siret
43896353000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
DOMAINE DE BELLEFEUILLE
30200 , VENEJAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/005092
Date d'ajout
04/03/2020
Description
A compter du 05.02.2020 : Modification relative aux dirigeants : Société civile FINANDIS JOEL VIALLE n'est plus gérant VIALLE Carole Raphaelle nom d'usage : VIALLE Carole n'est plus gérant BUREL Pierre Albert Alfred nom d'usage : BUREL Pierre devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/005092
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : FONCIERE VIALLE Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE PRIGNAN à compter du 07/02/2020
Numéro d'observation
F20/005092
Date d'ajout
04/03/2020
Description
A compter du 05.02.2020 : Modification relative aux associés de société civile : Société civile FINANDIS JOEL VIALLE n'est plus Associé Société à responsabilité limitée FINANDIS DEVELOPPEMENT n'est plus Associé Société en commandite par actions SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING devient Associé TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).