Entreprise : GFA DU MOULIN DES PRES - SIREN 438 951 683
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/2023)
Dénomination
GFA DU MOULIN DES PRES
SIREN (siège)
438 951 683
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2001
Date de fin de la personne morale
22/08/2100
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
28230 EUR
Adresse du siège
51 RUE DU SQUARE 70000 MAILLEY-ET-CHAZELOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TONNOT CLAUDE , PAUL-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Montbéliard
Nom, Prénom(s)
TONNOT GENEVIEVE
Nom d'usage
MAUCHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Vesoul
Nom, Prénom(s)
TONNOT JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Montbéliard
Nom, Prénom(s)
TONNOT ANNE-MARIE
Nom d'usage
GAILLARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Mailley et Chazelot
Nom, Prénom(s)
TAVERNIER JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Mailley et Chazelot
Nom, Prénom(s)
TONNOT ODILE
Nom d'usage
TERRIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Mailley et Chazelot
Nom, Prénom(s)
TONNOT BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Mailley et Chazelot
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/07/2001
Siret
43895168300012
Nom commercial
GFA DU MOULIN DES PRES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et opérations se rattachant à l'objet
Adresse
51 RUE 51 rue du Quarre
70000 , Mailley - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
999
Date d'ajout
24/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 13/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Dissolution à compter du 31/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/12/2022, siège de la liquidation : 51 Rue du Quarre 70000 Mailley, parution de la publicité légale : La Haute Saône Agricole paru le 23/12/2022
Numéro d'observation
1801
Date d'ajout
19/11/2007
Description
Modification relative aux associés à compter du 03/10/2007 : Maintenu : TONNOT Claude Paul-Marie, GÉRANT ASSOCIÉ Maintenu : GAILLARD Anne-Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : TONNOT Jean, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : MAUCHARD Geneviève, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : TONNOT Bernard, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : TERRIER Odile, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : TAVERNIER Jean-Marc, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Partant : BLANCHARD Denise, ASSOCIE SOCIETE CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).