Entreprise : ULTEAMA - SIREN 438 653 099
Identité
Dénomination
ULTEAMA
SIREN (siège)
438 653 099
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2003
Date de fin de la personne morale
13/04/2100
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
121 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
121 A 123
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONTEMPS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DIGOIN DANZIN RENAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUPORTAL PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/07/2001
Siret
43865309900046
Code APE
5911B - Production de films institutionnels et publicitaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux et conseil dans le domaine multimédia et audiovisuel sur tous supports et tous médias, vente de materiels et consommables
Adresse
121 RUE 121-123 Rue du vieux pont de sèvres
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
121 A 123
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/2001
Siret
43865309900012
Code APE
921B
Adresse
115 RUE ST DOMINIQUE
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
43865309900020
Code APE
921B
Adresse
32 RUE DES VOLONTAIRES
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
43865309900038
Code APE
921B
Adresse
11 RUE DES PEUPLIERS
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
20/01/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/01/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2008J00229 désigne liquidateur SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51 Avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , juge commissaire M. Mandrillon Jérôme , juge commissaire suppléant Mme Petiet Brigitte , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Bourbouloux Hélène 131 Ave Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20764
Date d'ajout
22/07/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/07/2008 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
6617
Date d'ajout
26/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 26/02/2008 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2008J00229 , date de cessation des paiements le 31/01/2008 désigne Juge Commissaire M. Mandrillon Jérôme , Juge Commissaire suppléant Mme Petiet Brigitte , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Bourbouloux Hélène 215 Avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex avec pour mission : d'assister la société débitrice dans tous les actes relatifs à la gestion , Mandataire judiciaire SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51 Avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 26/08/2008 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
7059
Date d'ajout
14/04/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).