Entreprise : SCI RENE OBRY - SIREN 438 617 763
Identité
Dénomination
SCI RENE OBRY
SIREN (siège)
438 617 763
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2001
Début d’activité
25/07/2001
Date de fin de la personne morale
23/07/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition, la propriété et l'xploitation par bail, location ou autre de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
54000 EUR
Adresse du siège
32 B RUE PRINCIPALE 02190 LOR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESIMEUR MICHELE , ROSELYNE
Nom d'usage
PIERROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Lor
Nom, Prénom(s)
GAY THERESE , ANDREE
Nom d'usage
PIERROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
La Malmaison
Nom, Prénom(s)
GORRIA MARIE-NOELLE
Nom d'usage
PIERROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Neufchâtel sur Aisne
Nom, Prénom(s)
PIERROT ROSE-LAURENCE , MARGUERITE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Château-Porcien
Nom, Prénom(s)
PIERROT MICHAEL , GEORGES , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
La Malmaison
Nom, Prénom(s)
PIERROT ANGELIQUE , HENRIETTE , LUCIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Villers Devant le Thour
Nom, Prénom(s)
PIERROT FRANCIS , ELIE , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Lor
Nom, Prénom(s)
PIERROT LIONEL , SERGE , SYLVAIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Neufchâtel-sur-Aisne
Nom, Prénom(s)
PIERROT BERNARD , JULIEN , JULES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Lor
Nom, Prénom(s)
SKOWRON BEATRICE , MONIQUE
Nom d'usage
DE HOORNE-PIERROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Lor
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/2001
Siret
43861776300018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, la propriété et l'xploitation par bail, location ou autre de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
l'acquisition, la propriété et l'xploitation par bail, location ou autre de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
32 B RUE PRINCIPALE
02190 , LOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/07/2001
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A395 le 24/07/2001 --- Publicité a u Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jo urnal le 25/07/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).