Entreprise : J.V. IMMOBILIER - SIREN 438 542 219
Identité
Dénomination
J.V. IMMOBILIER
SIREN (siège)
438 542 219
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2001
Début d’activité
26/06/2001
Date de fin de la personne morale
16/07/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail de tous immeubles a usage d'habitation, professionnel ou commercial
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
AV OLIVIER DE SERRES 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROCADE SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIAN DIDIER , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
JULIAN PAULINE , OLIVIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ EDITH , ANDREE
Nom d'usage
VELAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
VELAY CECILE , GISELE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Saint-Just-et-Vacquières
Nom, Prénom(s)
VELAY VINCENT , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
VICENTE ARACELI
Nom d'usage
VICENTE-JULIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/2001
Siret
43854221900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail de tous immeubles a usage d'habitation, professionnel ou commercial
Autres Activités
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail de tous immeubles a usage d'habitation, professionnel ou commercial
Adresse
AV OLIVIER DE SERRES
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROCADE SUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/004999
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004998
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : VELAY Bruno Daniel nom d'usage : VELAY Bruno n'est plus gérant VELAY Bruno Daniel nom d'usage : VELAY Bruno n'est plus Associé VELAY Cécile Gisèle nom d'usage : VELAY Cécile devient gérant MARTINEZ Edith Andrée nom d'usage : VELAY Edith devient Associé
Numéro d'observation
F22/004998
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame VELAY Cécile Ancienne Adresse : 1 Vieux Chemin de Clavières Résidence le Parc de la Fontaine 30100 ALES Nouvelle Adresse : 2 Ancien Chemin d'Euzet Mas Champion 30580 SAINT-JUST-ET-VACQUIERES Monsieur VELAY Vincent Ancienne Adresse : 227 Chemin des Garrigues 30100 ALES Nouvelle Adresse : 6 Rue De Claret Résidence Chaptal Bat 4 34070 MONTPELLIER
Numéro d'observation
F22/004998
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : VELAY Bruno Daniel nom d'usage : VELAY Bruno n'est plus gérant VELAY Bruno Daniel nom d'usage : VELAY Bruno n'est plus Associé VELAY Cécile Gisèle nom d'usage : VELAY Cécile devient gérant MARTINEZ Edith Andrée nom d'usage : VELAY Edith devient Associé
Numéro d'observation
F13/010657
Date d'ajout
02/08/2013
Description
A compter du 29.06.2013 : Modification relative aux associés
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).