Entreprise : GROUPE ACTUAL - SIREN 438 492 597
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2023)
Dénomination
GROUPE ACTUAL
SIREN (siège)
438 492 597
Date d'immatriculation au RNE
13/07/2001
Date de fin de la personne morale
12/07/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA BOURBONNERIE 78690 LES ESSARTS-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPECHE ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Auffargis
Nom, Prénom(s)
MULLER VERONIQUE
Nom d'usage
ESPECHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Auffargis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2005
Siret
43849259700036
Enseigne
IMMO 27
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transactions sur immeubles - Gestion immobilière
Adresse
17 RUE DU MATREY
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/2006
Siret
43849259700044
Enseigne
IMMO 27
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
25 RUE DU MATREY
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43849259700010
Code APE
741J
Adresse
12 RUE GEORGES POMPIDOU
78690 , LES ESSARTS-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43849259700028
Enseigne
ACTUEL GESTION & ACTUEL IMMO
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding détention et prise de participations directes ou indirectes dans le capital des sociétés groupements, gestion de patrimoine transactions sur immeubles et fonds de commerce. Marchand de biens administration de biens et gestion immobilière
Adresse
17 RUE 17 Rue DE LA BOURBONNERIE
78690 , Les Essarts-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4075
Date d'ajout
07/04/2023
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et autorisation pour les créanciers de reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur. Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce. jugement Tribunal de Commerce Versailles en date du 04/04/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4076
Date d'ajout
07/04/2023
Description
Radiation d'office à compter du 05/04/2023 Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
15693
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 04/04/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/04/2023
Numéro d'observation
15693
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
26675
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 30/01/2018 nommant Mme Pancera Danielle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
32563
Date d'ajout
25/04/2016
Description
ordonnance du président du tribunal de commerce de Versaills rendue le 20 avril 2016 nommant SELARL MI Conseils prise en la personne de Maitre Rogeau 26 rue hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
75204
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
68959
Date d'ajout
25/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 25/01/2016 nommant M. Guegan Christian juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
22657
Date d'ajout
28/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21 octobre 2014 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire date de cessation des paiements : 14 octobre 2014 liquidateur: Me Cosme ROGEAU 26 Rue Hoche 78000 VERSAILLES messieurs les créanciers sont invités à produire leur titre de créance entre les mains du liquidateur dans un delai de deux mois à compter de la parution au bodacc
Numéro d'observation
39013
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 21/10/2014 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 14/10/2014 et a désigné Liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
38716
Date d'ajout
16/10/2014
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination DOM&CO Forme juridique SARL Siège social 17 rue de la bourbonnerie 78690 LES ESSARTS LE ROI Rcs 485 126 957
Numéro d'observation
84913
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Ordonnance du 29 Mars 2012 déposée au greffe le 06 Avril 2012 mettant fin à la mission du Mandataire Judiciaire, Maître ROGEAU.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/07/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 30.6.2011 arrêtant le plan de redressement Avec cession partielle Durée du Plan 9 ans
Numéro d'observation
65246
Date d'ajout
30/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30/06/2011 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 9 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles , nom du juge commissaire : M. Morin Philippe
Numéro d'observation
55150
Date d'ajout
03/02/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 03/02/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 11/02/2011
Numéro d'observation
53490
Date d'ajout
19/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 19/01/2011 nommant M. Morin Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
40850
Date d'ajout
09/07/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 08/07/2010 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 11/08/2010
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/02/2010
Description
: Par jugement en date du 11.02.2010, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 15.12.2009. Administrateur judiciaire : Me JEANNEROT 7 rue Jean Mermoz 78000 Versailles. Mandataire judiciaire : Me Cosme ROGEAU 26 rue Hoche 78000 Versailles.
Numéro d'observation
31437
Date d'ajout
11/02/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 11/02/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00130 , date de cessation des paiements le 15/12/2009 désigne Juge Commissaire M. Bedouelle Olivier , Juge Commissaire suppléant M. Morin Philippe , Administrateur Me Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/08/2010 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/05/2005
Description
Historique des observations depuis le 30/05/2005 : Immatriculation du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES - RCS 2001B01701
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 17/02/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).