Entreprise : ECOLE EUROPEENNE DE CHIRURGIE - SIREN 438 209 314
Identité
Dénomination
ECOLE EUROPEENNE DE CHIRURGIE
SIREN (siège)
438 209 314
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2001
Début d’activité
01/06/2001
Date de fin de la personne morale
26/06/2100
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
La création le fonctionnement le développement d'un centre de formation continue des praticiens et chirurgiens dans le domaine des techniques de diagnostic traitement des pathologies Medicales et plus généralement tous actes relatifs a l'information la formation évaluation recyclage des connaissances et des pratiques médicales visant a l'obtention d'une certification y compris la rédaction et la diffusion des documents et supports écrits et audiovisuels
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
38850 EUR
Adresse du siège
45 RUE DES SAINTS-PERES 75006 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UNIVERSITE V RENE DESCARTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTSOLOUCAS STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dionnet AURORE , LAETITIA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Vallancien GUY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE DE SANTE (SA)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RSM RSA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPEMENT HOSPITALIER DE LA MUTUALITE FRANCAISE (G.H.M.F.) - (UNION MUTUALISTE)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALPHAMED
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43820931400014
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création le fonctionnement le développement d'un centre de formation continue des praticiens et chirurgiens dans le domaine des techniques de diagnostic traitement des pathologies Medicales et plus généralement tous actes relatifs a l'information la formation évaluation recyclage des connaissances et des pratiques médicales visant a l'obtention d'une certification y compris la rédaction et la diffusion des documents et supports écrits et audiovisuels
Adresse
45 RUE DES SAINTS-PERES
75006 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UNIVERSITE V RENE DESCARTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2001B1053444
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 06/04/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201700996, date de cessation des paiements le 28/03/2017, et a désigné : juge commissaire M. Dominique Rain liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
36576
Date d'ajout
25/07/2005
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).