Entreprise : SCI FIRMIN - SIREN 438 175 523
Identité
Dénomination
SCI FIRMIN
SIREN (siège)
438 175 523
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2001
Début d’activité
28/09/2021
Date de fin de la personne morale
20/06/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE LA RAIZE 44770 PREFAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNESOEUR DOMINIQUE , MICHELE
Nom d'usage
GALERNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Préfailles
Nom, Prénom(s)
GALERNE PHILIPPE , MARCEL , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Préfailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2021
Siret
43817552300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles
Adresse
14 RUE DE LA RAIZE
44770 , PREFAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43817552300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE DE L'HERMITAGE
44640 , LE PELLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/01/2022
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 14 bis rue de la Raize 44770 Préfailles RCS SAINT NAZAIRE LE 27-09-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).