Entreprise : EUROCER - SIREN 438 020 422
Identité
Dénomination
EUROCER
SIREN (siège)
438 020 422
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2002
Date de fin de la personne morale
24/01/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
RUE HENRI BARBUSSE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA BOULBENE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIOLLAUD ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
AVL GEBAUDE UND MASCHINEN VERWALTUNGS UND BETI
Qualité
Président de SAS
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/06/2001
Siret
43802042200020
Code APE
1061B - Autres activités du travail des grains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication commercialisation de produits céréaliers sous toutes formes. Toutes opérations de toute nature s'y rattachant
Adresse
RUE la Boulbène Sud
47300 , Villeneuve-sur-Lot - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Marche Gare
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43802042200012
Code APE
741J
Adresse
68 B BD PEREIRE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ AGADOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1139
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure DU : 07/02/2018 JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE : Annie SGHAIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Christine GAURAN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : SCP Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX SCP Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Date d'effet : 07/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4968
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ par jugement du 27/07/2017. Date d'effet : 27/07/2017
Numéro d'observation
4966
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) par jugement du 27/07/2017. Date d'effet : 27/07/2017
Numéro d'observation
2123
Date d'ajout
23/03/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire par jugement du 22/03/2017 et nomme : Administrateur judiciaire : Me Jean-Jacques SAVENIER - 10, rue Croix Blanche - 81000 ALBI avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion Mandataire judiciaire : SCP Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Date d'effet : 22/03/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1068
Date d'ajout
15/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/05/2008 : Partant : ACL CENTRE ATLANTIQUE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Partant : SAVA Benoit, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Nouveau : SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : GRAVIER Laurent, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT La Vie Economique du 09.07.08
Numéro d'observation
128
Date d'ajout
09/02/2004
Description
Changement de président Par assemblée générale du 30.12.2003 m Powelz Herbert a été nomme président de la sas Eurocer. La vie économique 13.01.2004 Date d'effet : 30/12/2003
Numéro d'observation
1760
Date d'ajout
11/12/2003
Description
Par assemblée générale extraordinaire en date du 27.10.2003, il a été décidé la poursuite de l'activité malgré la perte de plus de la moitie du capital social La vie économique du 05.11.2003 Date d'effet : 27/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).