Entreprise : SCI DES LOUPS - SIREN 437 963 614
Identité
Dénomination
SCI DES LOUPS
SIREN (siège)
437 963 614
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2001
Début d’activité
01/05/2001
Date de fin de la personne morale
11/06/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA VENTE, LA RECEPTION COMME APPORT, LA REPARATION, LA TRANS FORMATION, L'ADMINISTRATION, LA RENOVATION, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS BIEN MOBILIERS OU IMMOBILIERS BATIS OU NON
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
1 PL DE L'EGLISE 29410 LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL SANDRINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
LE CLOITRE SAINT THEGONNEC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2001
Siret
43796361400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA VENTE, LA RECEPTION COMME APPORT, LA REPARATION, LA TRANS FORMATION, L'ADMINISTRATION, LA RENOVATION, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS BIEN MOBILIERS OU IMMOBILIERS BATIS OU NON
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA VENTE, LA RECEPTION COMME APPORT, LA REPARATION, LA TRANS FORMATION, L'ADMINISTRATION, LA RENOVATION, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS BIEN MOBILIERS OU IMMOBILIERS BATIS OU NON
Adresse
1 PL DE L'EGLISE
29410 , LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1591
Date d'ajout
30/08/2004
Description
DEMISSION DE MME COCHARD CHRISTELLE EN QUALITE DE CO-GERANTE - MODIFICATION A COMPTER DU Date d'effet : 16/07/2004
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
07/07/2003
Description
DEMISSION DE MME SCRIGNAC MONIQUE EN QUALITE DE CO-GERANTE A COMPTER DU 12/06/03 - NOMINATION EN SON REMPLACEMENT DE ROUSSEL SANDRINE Date d'effet : 15/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N SIRET : 437 963 614 00015 - CODE APE : 702C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).