Entreprise : SCEA DU VERGER - SIREN 437 895 667
Identité
Dénomination
SCEA DU VERGER
Sigle
S.C.E.A. DU VERGER
SIREN (siège)
437 895 667
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2001
Date de fin de la personne morale
06/06/2041
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
LD LE BOIS DES CHERES 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
LA ROCHE-NEUVILLE
Nom, Prénom(s)
LORIEUL JOCELYNE
Nom d'usage
ARNAL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
QUELAINES ST GAULT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2001
Siret
43789566700016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Adresse
LD LE BOIS DES CHERES
53360 , QUELAINES-SAINT-GAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4346
Date d'ajout
07/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : ARNAL né(e) LORIEUL JOCELYNE, siège de la liquidation : LE BOIS DES CHERES 53360 Quelaines-Saint-Gault, parution de la publicité légale : Le Publicateur Libre paru le 20/01/2022
Numéro d'observation
3497
Date d'ajout
07/09/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 18/06/2007 : PARTANT : ORIN RENE, ASSOCIÉ INDÉFINIMENT RESPONSABLE NOUVEAU : BRUNEAU PHILIPPE, ASSOCIÉ INDÉFINIMENT RESPONSABLE SUITE AU DECRET 2005-77 DU 01/02/2005 : DECLARATION DES ASSOCIES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - MME ARNAL NEE LORIEUL JOCELYNE & MR BRUNEAU PHILIPPE JOURNAL : LE COURRIER DE LA MAYENNE DU 21/06/2007
Numéro d'observation
152
Date d'ajout
16/01/2004
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MME ARNAL JOCELYNE EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MR ARNAL AURELIO ET DE MR ORIN RENE DE LEUR FONCTION DE CO-GERANTS/ JOURNAL : LE HAUT ANJOU DU 02/01/2004 Date d'effet : 23/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).