Entreprise : FRANKI ANTILLES FONDATIONS - SIREN 437 729 858
Identité
Dénomination
FRANKI ANTILLES FONDATIONS
SIREN (siège)
437 729 858
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2001
Date de fin de la personne morale
22/04/2100
Date de clôture
30/08
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
30 HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHAUD FREDERIC , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
ROSSIGNOL SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
BAIE MAHAULT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/2001
Siret
43772985800013
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REALISATION DE TOUS TRAVAUX DE FONDATIONS SPECIALES AUX ANTILLES
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Adresse
30 HOUELBOURG
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3782
Date d'ajout
23/06/2009
Description
Mise en sommeilDECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE SANS DISPARITION DE LA PERSONNE MORALEDate d'effet : 01/09/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4490
Date d'ajout
24/10/2003
Description
Modification autreDECLARATION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITALPV AGM DU 15/10/03Date d'effet : 15/10/2003
Numéro d'observation
4489
Date d'ajout
24/10/2003
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT : MR ROSSIGNOL SERGENOUVEAU GERANT : MR MICHAUD FREDERICPV AGM DU 15/10/03Date d'effet : 15/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).