Entreprise : SOCIETE JEAN DE LA FONTAINE - SIREN 437 720 733
Identité
Dénomination
SOCIETE JEAN DE LA FONTAINE
SIREN (siège)
437 720 733
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2001
Début d’activité
01/03/2001
Date de fin de la personne morale
10/05/2036
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2002
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
polyculture
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
626500 EUR
Adresse du siège
4 RUE JEAN DE LA FONTAINE 02100 FAYET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAMBRE EMMANUEL , PIERRE , ANDRE , JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Fayet
Dénomination
DAMBRE FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Fayet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
43772073300017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
polyculture
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
4 RUE JEAN DE LA FONTAINE
02100 , FAYET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
43772073300025
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Culture de la vigne. Viticulture.
Adresse
LES MARLETTES
02100 , FAYET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Changement de forme juridique de EARL en SCEA à compter du 26-12-2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/05/2001
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GA ZETTE DU 02 MAI 2001 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE D U 11 MAI 2001 INSC. MOD. 28/12/2004 - suivant acte reçu par Maître LEMOINE, en date du 23/06/2004, l es associés ont décidé le retrait partiel d'actif et la réduction du capital de la société Ancien ca pital : 641 500 euros - AGO en date du 30/11/2004 constatant la nomina- tion de Monsieur Emmanuel DA MBRE aux fonctions de gérant en remplacement de Ma dame Jacqueline HOQUET, démissonnaire. - Dépôt des actes au greffe le 28/12/2004 - JAL Picardie la G azette du 25/08/2004 et du 22/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).