Entreprise : ATELIER GASNIER GOSSART - SELARL D'ARCHITECTURE - SIREN 437 617 285
Identité
Dénomination
ATELIER GASNIER GOSSART - SELARL D'ARCHITECTURE
SIREN (siège)
437 617 285
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2001
Début d’activité
01/04/2001
Date de fin de la personne morale
01/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
exercice de la profession d'architecture et d'urba nisme et en particulier de la fonction de maître d'oeuvré et toutes mission se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
6 RUE COLBERT 80000 AMIENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOSSART FRANCOIS , PIERRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Amiens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
43761728500022
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exercice de la profession d'architecture et d'urba nisme et en particulier de la fonction de maître d'oeuvré et toutes mission se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Adresse
6 RUE COLBERT
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
43761728500014
Code APE
742A
Adresse
13 RUE CARDON
80000 , AMIENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/005400
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens en date du 09/04/2024 prononçant la liquidation judiciaire - Liquidateur / Mandataire Judiciaire : SELARL Evolution - Juge commissaire : Mr Aurélien Petit - Juge commissaire suppléante : Mme Corinne Desmazières - Commissaire de Justice : Me Hubert Deloute - Date de cessation des paiements : 19/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/05/2001
Description
Historique des observations RCS : -Acte constitutif déposé au Greffe le 27/04/2001 et publié dans PICARDIE LA GAZETTE du 25/04/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).