Entreprise : TRANSPORTS BAUDE SARL - SIREN 436 280 432
Identité
Dénomination
TRANSPORTS BAUDE SARL
SIREN (siège)
436 280 432
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1962
Date de fin de la personne morale
24/05/2028
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38874.5 EUR
Adresse du siège
7 RTE DU PORT DE CHAMPAGNE 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE CAPPA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDE ROBERT , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Chanas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/11/1994
Siret
43628043200028
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
7 RTE DU PORT DE CHAMPAGNE
26140 , SAINT RAMBERT D'ALBON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE CAPPA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
43628043200010
Code APE
602L
Adresse
RUE NATIONALE
26140 , SAINT RAMBERT D'ALBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002215
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2019 - Siège de la liquidation : 7 Route du Port de Champagne Zone Industrielle le Cappa 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Journal du Diois du 27/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002215
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
F15/001557
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2015
Numéro d'observation
F14/011005
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Vente d'une branche complète d'activité de transports publics routiers "industriels" notamment par plateau, porte-engins et camion-grue, à la société THEVENON TRANSPORTS, SARL dont le siège social est fixé 70 rue du Crêt de l'Oeillet 42152 L'HORME (419 841 663 RCS ST ETIENNE), qui n'entraîne pas de modification de l'activité.
Numéro d'observation
6-94
Date d'ajout
15/04/1980
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE DE LICENCE(S) DE TRANSPORTAPPARTENANT A FRANCE TRANSPORTS SA A MONTPELLIER A COMPTER DU 01/03/80
Numéro d'observation
1-235
Date d'ajout
06/08/1973
Description
LA STE A VENDU A M LOUIS ORLY 1 LICENCE A COMPTER DU 14/05/73
Numéro d'observation
3-05
Date d'ajout
21/02/1968
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE DE LICENCE(S) DE TRANSPORTAPPARTENANT A REBMANN LOUIS A COMPTER DU 25/07/67
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 09 juillet 1948 - LE VALENTINOIS du 14 août 1948
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).