Entreprise : LES LOTISSEURS RUTHENOIS - SIREN 435 381 322
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2020)
Dénomination
LES LOTISSEURS RUTHENOIS
SIREN (siège)
435 381 322
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2001
Date de fin de la personne morale
17/04/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
2 ALL BELLEVUE 12000 LE MONASTERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONASTERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAHUGUET PAUL , PIERRE , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
RODEZ
Nom, Prénom(s)
JANY CHRISTIAN , MICHEL , NOEL , XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2001
Siret
43538132200013
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et/ou revente de terrains viabilisés ou non et plus généralement réalisation de toutes opérations de lotissement
Adresse
2 ALL 2 allée Bellevue
12000 , Le Monastère - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONASTERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5783
Date d'ajout
29/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Dissolution à compter du 31/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2020, liquidateur : JANY Christian Michel Noël Xavier, siège de la liquidation : 3 Boulevard François Fabie Appt D 42 - Bâtiment B 12000 Rodez, parution de la publicité légale : La Volonté Paysanne en date du 02/07/2020
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
19/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/12/2006 : NOUVEAU : M SAHUGUET PAUL PIERRE LEON, CO-GÉRANT (AGO 24/12/2006)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).