Entreprise : C G A - SIREN 435 363 106
Identité
Dénomination
C G A
SIREN (siège)
435 363 106
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2001
Début d’activité
10/09/2001
Date de fin de la personne morale
09/04/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restaurant, café, bar, brasserie, vente a emporter.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
164 BD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Su HUI , ALICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/09/2001
Siret
43536310600020
Nom commercial
LA VILLA CORSE
Enseigne
LA VILLA CORSE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, café, bar brasserie, vente a emporter
Adresse
164 BD DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2001
Siret
43536310600012
Code APE
000Z
Adresse
69 AV DE SUFFREN
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2015
Siret
43536310600038
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
9 RUE DE L'EGLISE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B0623737
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17-07-2015 arrête le plan de cession au profit de : MM. Vincent Sitz, Luc Morand et Laurent Frechet, avec subtitution d'une société à constituer dénommée SARL FIDES . Sous le n° P201501293.
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/05/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501293 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient Mme Françoise Maeght, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELASU David Lacombe en la personne de Maître David Lacombe autorise le maintien de l'activité jusqu'au 28/08/2015
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
28/04/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 16/04/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501293 date de cessation des paiements le 16/10/2013, et a désigné juge commissaire : Mme Françoise Maeght, administrateur : SELASU David Lacombe en la personne de Maître David Lacombe 4 place de Wagram 75017 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 16/10/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).